INTERNATIONAL ALERT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
International Alert works with people directly affected by conflict to build lasting peace. We focus on solving the root causes of conflict with people from across divides. From the grassroots to the policy level, we bring people together to build peace. Experienced and respected, we have a proud track record of achieving change in fragile and conflict-affected countries and territories.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£19,217,000
Roddion a chymynroddion | £7.00k | |
Weithgareddau elusennol | £19.16m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £18.00k | |
Arall | £33.00k |
Cyfanswm gwariant:
£20,719,000
Codi arian | £243.00k | |
Weithgareddau elusennol | £20.48m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,296,000 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £243.00k | |
Gwariant elusennol | £20.48m |
Pobl

254 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 8 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Affganistan
- Armenia
- Aserbaijan
- Byrma
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Ethiopia
- Georgia
- Kyrgyzstan
- Libanus
- Mali
- Nepal
- Niger
- Nigeria
- Philipinas
- Rwanda
- Tajikistan
- Tunisia
- Uganda
- Ukrain
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 24 Medi 1987: Cofrestrwyd
- ALERT (Enw gwaith)
- IA (Enw gwaith)
- INTERNATIONAL ALERT (Enw gwaith)
- STANDING INTERNATIONAL FORUM ON ETHNIC CONFLICT GENOCIDE & HUMAN RIGHTS - INTERNATIONAL ALERT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Nussbaum | Cadeirydd | 12 January 2023 |
|
|||||
Jane Cotton | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|||||
Emma Hillyard | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|||||
ROSEMARY CARR | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Rafael Velasquez | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Azza Karam | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
William van Niekerk | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Mouna Ben Garga | Ymddiriedolwr | 15 January 2024 |
|
|
||||
Professor Nina Fallentin Caspersen | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68m | £17.66m | £19.37m | £25.28m | £19.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.42m | £16.54m | £17.38m | £21.47m | £20.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £75.65k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £328.18k | £19.37m | £728.00k | £1.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £1.25m | £918.00k | £1.01m | £7.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.50m | £16.39m | £18.45m | £24.26m | £19.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.00k | £15.00k | £1.00k | £3.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £33.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £53.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.42m | £16.17m | £17.14m | £21.10m | £20.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £373.00k | £247.00k | £374.00k | £243.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £159.00k | £197.00k | £279.00k | £254.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.97m | £3.89m | £5.63m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £56.00k | £33.00k | £13.00k | £11.00k | £7.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £6.92m | £7.95m | £9.68m | £14.13m | £12.13m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.18m | £2.02m | £1.80m | £2.44m | £1.93m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 AUGUST 1987 AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 6 JUNE 1994, 12 MAY 2000 AND 10 MAY 2002 as amended on 14 Jun 2023 as amended on 14 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
The objects of the Association are: to promote all means of conciliation and resolution of such conflict and reparation in relation to the same so as to assist the resolution of such conflict such charitable objects to be carried on anywhere in the world ; to advance the education of the public by the promotion of research into the causes and effects of conflict (whether within or between groups or public entities of any kind) and research into the maintenance of human rights and development of economic well being in the context of such conflict and to disseminate the useful results of such research; and to relieve poverty suffering and distress
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
New Economics Foundation
10 Salamanca Place
LONDON
SE1 7HB
- Ffôn:
- 02076276800
- E-bost:
- info@international-alert.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window