Ymddiriedolwyr GEESE THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 327563

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Kobina Hall | Cadeirydd | 20 October 2014 |
|
|
||||
Kevin John Gibbs | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Alison Charlotte Vickers | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Laura Donnelly | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
David Triggs | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Kiri Freya Jolliffe | Ymddiriedolwr | 17 December 2024 |
|
|
||||
Claire Louise Owen | Ymddiriedolwr | 10 March 2020 |
|
|
||||
Kam Singh Sarai | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
PHILIPPA JOY FRITH | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
CLARK BAIM | Ymddiriedolwr | 29 November 2011 |
|
|
||||
IAIN JAMES LOWNES | Ymddiriedolwr | 08 November 1999 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.