R.O.I LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The institute's primary activity is the encouragement and development of oil painting. Exhibitions of work by members and selected non-members are held annually at the Mall Galleries, London. Significant prizes are on offer. Opportunities for inter-action with members are featured.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1987: Cofrestrwyd
- ROI (Enw gwaith)
- ROI LIMITED (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Farmer | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|||||
Robert James Pointon | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Lucy Jane McKie | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Haidee-Jo Hewitt | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
John Martyn Walsom | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Luis Morris | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Roger Ferrin | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Adebanji Alade | Ymddiriedolwr | 08 December 2019 |
|
|
||||
Linda Alexander | Ymddiriedolwr | 08 December 2019 |
|
|
||||
Timothy Benson | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Graham Webber | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
David Pilgrim | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
IAN DAVID CRYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER JAMES WILEMAN ROI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.00k | £1.36k | £4.85k | £4.30k | £6.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.86k | £1.92k | £6.85k | £6.65k | £8.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 OCTOBER 1986
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF THE FINE ART OF ALL PAINTING WHICH NOWADAYS IS JUDGED TO INCLUDE ACRYLIC AND OTHER SYNTHETIC POLYMERS IN WHATEVER MANNER OR FORM BY ALL SUITABLE MEANS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3(I) - (VII).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FEDERATION OF BRITISH ARTISTS
17 CARLTON HOUSE TERRACE
LONDON
SW1Y 5BD
- Ffôn:
- 020 79306844
- E-bost:
- info@mallgalleries.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window