CHARTERED ACCOUNTANTS' LIVERY CHARITY

Rhif yr elusen: 327681
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

General Charitable Purposes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £237,386
Cyfanswm gwariant: £218,435

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Chwefror 1988: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • CALC (Enw gwaith)
  • WORSHIPFUL COMPANY OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES GENERAL CHARITABLE TRUST FUND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BEVERLEY TURNER Cadeirydd 25 October 2023
THE GRG GENERAL RELIEF FUND
Derbyniwyd: Ar amser
GUILD OF DRAMA ADJUDICATORS
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Grosvenor Ymddiriedolwr 07 October 2024
Dim ar gofnod
Peter Lewis Jenkins Ymddiriedolwr 25 October 2023
Dim ar gofnod
DAVID VICTOR MATTHEWS Ymddiriedolwr 25 October 2023
TRELOAR TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CUMBERLAND LODGE
Derbyniwyd: Ar amser
Sally Ann O'Neill Ymddiriedolwr 25 October 2023
Dim ar gofnod
DAVID CHARLES WATSON Ymddiriedolwr 11 October 2022
THE GORDON ROBINSON MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN FIELD Ymddiriedolwr 11 October 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £230.66k £219.90k £235.93k £221.10k £237.39k
Cyfanswm gwariant £306.95k £282.08k £214.34k £200.46k £218.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 19 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 19 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 13 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 13 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 08 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 08 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 27 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 29 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
30 THE AVENUE
WELWYN
HERTFORDSHIRE
AL6 0PP
Ffôn:
07939047845