Hanes ariannol Independent Provider of Special Education Advice

Rhif yr elusen: 327691
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £634.91k £851.50k £834.66k £870.78k £1.10m
Cyfanswm gwariant £622.75k £572.36k £691.25k £814.50k £988.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £28.00k £26.50k £24.29k N/A £32.81k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £17.84k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £195.56k £475.26k £377.37k £341.06k £407.78k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £439.10k £376.08k £457.20k £526.02k £677.20k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £250 £119 £91 £3.69k £14.98k
Incwm - Arall £0 £50 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £540.82k £513.99k £632.05k £741.48k £929.16k
Gwariant - Ar godi arian £81.92k £58.37k £59.20k £73.02k £59.63k
Gwariant - Llywodraethu £0 £4.51k £23.75k £17.08k £29.35k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0