SID VALE - AFRICA LINK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sidvale Africa Link is a small charity that promotes friendship and cooperation between the people of the Sid Valley in East Devon and the people of the Bolero District in Northern Malawi. Since 1986 this charity has assisted the people of Bolero with various agricultural and educational projects. There have, over the years, been many visits to the area by people from East Devon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
- Malawi
Llywodraethu
- 10 Mai 1988: Cofrestrwyd
- SID VALE AFRICA LINK (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ROBERT LOVELACE PENROSE HODGSON PHD MICE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROGER CLIFFORD WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHANIE MARGARET ELIZABETH KINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45 | £45 | £35 | £25 | £25 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £430 | £430 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 15 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Chwefror 2022 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH NOVEMBER 1986 AS AMENDED 24TH SEPTEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS OF THE PEOPLE OF AFRICA AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN PARTICULAR TO RELIEVE POVERTY IN THE BOLERA DISTRICT OF MALAWI THROUGH THE PROVISION OF ASSISTANCE TO THE KAPYERE CO-OPERATIVE AND OTHER INDIVIDUAL PROJECTS WITHIN AFRICA WHICH SHALL BE SELECTED AND VOTED UPON BY THE SID VALE/AFRICA LINK.
Maes buddion
AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 SUMMERFIELD
SIDMOUTH
EX10 9RY
- Ffôn:
- 01395512295
- E-bost:
- rogerwhite36@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window