NATIONAL JAZZ ARCHIVE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The National Jazz Archive is the UK's research and information centre for jazz, blues and related music, available to the media, researchers, writers, discographers, students and the general enthusiast. Its holding comprises comprehensive book and periodical collections (including many rarities), concert brochures, photographs, letters and a wide variety of related artefacts and memorabilia.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- NJA (Enw gwaith)
- THE NATIONAL JAZZ FOUNDATION ARCHIVE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.57k | £48.65k | £40.29k | £50.30k | £50.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.09k | £70.60k | £42.70k | £51.67k | £51.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9 JUNE 1988 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 4 FEBRUARY 2002
Gwrthrychau elusennol
UPON TRUST TO PAY OR APPLY THE SAID INCOME AND (IF AND SO OFTEN AS THE TRUSTEES THINK FIT) THE WHOLE OR SUCH PART OF PARTS OF THE CAPITAL OF THE TRUST FUND AS THEY SHALL IN THEIR DISCRETION THINK FIT TO PROMOTE MAINTAIN IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ENCOURAGING AND FOSTERING THE UNDERSTANDING, KNOWLEDGE, APPRECIATION AND DEVELOPMENT OF MUSIC ESPECIALLY JAZZ AND ITS ASSOCIATED FORMS OF MUSIC.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window