BRITISH YOUTH OPERA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A year round programme of workshops, masterclasses and an extended rehearsal period leading to fully staged productions at a London theatre. This programme is designed to give emerging singers, musicians and technical trainees at the start of their careers the opportunity to work in a nurturing environment with a fully professional team.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £48,351 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 1988: Cofrestrwyd
- BYO (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD GREENHALGH | Cadeirydd |
|
|
|||||
Holiday Donaldson | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
dr Toby Young | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
John Rothenberg | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
John Richards | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Simon Spence KC | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||
Jennifer Smith | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Claire Barnett-Jones | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Julia Burbach | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
James McNaught-Davis | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
TESSA MARCHINGTON | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
JOHN SUNNUCKS | Ymddiriedolwr | 05 October 2017 |
|
|
||||
RICHARD BROOMAN | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £291.62k | £188.54k | £244.47k | £509.43k | £262.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £768.05k | £271.05k | £472.17k | £429.57k | £387.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.00k | N/A | £43.21k | £48.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £418.06k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £48.77k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £1.06k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £41.54k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £240.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £324.56k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £105.01k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 NOVEMBER 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 JANUARY 2008. as amended on 04 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION THROUGH MUSIC AND DRAMA, AND SPECIFICALLY THROUGH AN UNDERSTANDING AND APPRECIATION OF OPERA. THE COMPANY MAY (A) PROVIDE INSTRUCTION, COACHING, ADVICE AND OTHER TRAINING OF SINGERS, INSTRUMENTALISTS, CONDUCTORS, DIRECTORS, PRODUCTION STAFF, AND OTHERS; (B) OFFER OPPORTUNITIES TO TAKE PART IN REHEARSAL, PERFORMANCE AND PRODUCTION; AND (C) PROVIDE FACILITIES FOR SUCH REHEARSAL, PERFORMANCE AND PRODUCTION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
London Coliseum
St. Martin's Lane
London
LONDON
WC2N 4ES
- Ffôn:
- 020 3488 4498
- E-bost:
- info@byo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window