Hanes ariannol THE E G AND M A BOUSFIELD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 328013
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016
Cyfanswm Incwm Gros £3.73k £4.48k £5.45k £12.03k £41.00k
Cyfanswm gwariant £9.40k £7.80k £12.20k £8.75k £11.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £0 £0