Hanes ariannol THE CHEMICAL STRUCTURE ASSOCIATION TRUST

Rhif yr elusen: 328042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £53 £6.69k £1 £5.22k £350
Cyfanswm gwariant £6.90k £15.43k £0 £19.16k £5.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A