Hanes ariannol THE BARBOUR FOUNDATION

Rhif yr elusen: 328081
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.29m £609.08k £1.02m £6.52m £383.42k
Cyfanswm gwariant £2.59m £2.94m £1.24m £2.07m £2.57m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £5.62m £0 £0 £6.25m N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £661.86k £605.58k £1.02m £267.18k N/A
Incwm - Arall £6.12k £3.50k £1.22k £6.06k N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.46m £2.81m £1.12m £1.94m N/A
Gwariant - Ar godi arian £127.11k £131.63k £127.65k £131.87k N/A
Gwariant - Llywodraethu £18.36k £19.52k £16.85k £22.60k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £2.40m £2.75m £1.06m £1.90m N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £127.11k £131.63k £127.65k £131.87k N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A