Hanes ariannol JACKSONS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 328114
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.07k | £54.53k | £58.50k | £55.68k | £53.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.64k | £60.63k | £49.93k | £48.91k | £58.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.