Hanes ariannol THE OVE ARUP FOUNDATION

Rhif yr elusen: 328138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £523.84k £588.08k £479.55k £502.51k £509.39k
Cyfanswm gwariant £559.47k £242.83k £442.63k £483.30k £508.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £363.14k £453.18k N/A £422.21k £422.82k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £160.07k £134.84k N/A £79.13k £82.76k
Incwm - Arall £622 £58 N/A £1.17k £3.80k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £559.47k £242.83k N/A £483.30k £508.87k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 £0