Hanes ariannol The MFPA Fund For The Training Of Disabled Children In The Arts

Rhif yr elusen: 328151
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £161.50k £181.12k £199.15k £325.55k £367.52k
Cyfanswm gwariant £72.61k £23.16k £49.14k £85.62k £66.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A