Hanes ariannol THE MOTABILITY TENTH ANNIVERSARY TRUST
Rhif yr elusen: 328160
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.96m | £5.00m | £4.96m | £4.08m | £3.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.48m | £16.54m | £17.25m | -£467.00k | £196.69m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.96m | £5.00m | £4.96m | £4.08m | £3.60m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.82m | £14.63m | £15.53m | -£1.59m | £195.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.67m | £1.92m | £1.73m | £1.13m | £1.12m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £37.00k | £40.00k | £129.00k | £45.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £328.00k | -£2.00k | £1.08m | £561.00k | £6.23m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.67m | £1.92m | £1.73m | £1.13m | £1.12m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.