ISSTIP - INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF TENSION IN PERFORMANCE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Hydref 1989: Cofrestrwyd
- 09 Tachwedd 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- ISSTIP (Enw gwaith)
- INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF TENSION IN PERFORMANCE (Enw blaenorol)
- ISSPIT - INTERNATIONAL SOCIETY FOR THE STUDY OF TENSION IN PERFORMANCE (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2004 | 05/04/2005 | 05/04/2006 | 05/04/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.92k | £2.14k | £4.83k | £2.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.98k | £837 | £4.03k | £1.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2007 | 31 Ionawr 2009 | 361 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2006 | 25 Ionawr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2006 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 2 MAY 1989
Gwrthrychau elusennol
PRESENTING AND DISSEMINATING, COMMENTING AND CRITICISING AND THEREBY CREATING CHANNELS OF COMMUNICATION IN THE SEARCH FOR AWARENESS AND KNOWLEDGE ABOUT A COMMUNAL HARMFUL BEHAVIOURAL CONDITION ASSOCIATED WITH PERFORMANCE AND TENSION IN PERFORMANCE.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window