ymddiriedolwyr JEWISH MUSIC INSTITUTE
Rhif yr elusen: 328228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JENNIFER ANNE JANKEL | Cadeirydd |
|
|
|||||
LEONARD LOWY | Ymddiriedolwr | 29 May 2023 |
|
|||||
Inbal Annabel Elad | Ymddiriedolwr | 13 March 2023 |
|
|
||||
Charles Michael Richardson | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Karen Gilbert | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Dr Vanessa Paloma Elbaz | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Alexander Victor Knapp | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
||||
JONATHON EDWARD LYONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REVEREND MALCOLM WEISMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN BRAIDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr NORMAN SOLOMON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STUART APPLEMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.