NATIONAL CAMPAIGN FOR COURTESY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We attempt to impart the message of courtesy to the general public through the media, regular newsletters and various meetings. We invite members of the general public to join us.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Awst 1989: Cofrestrwyd
- 03 Hydref 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CAMPAIGN FOR COURTESY (Enw gwaith)
- NATIONAL CAMPAIGN FOR COURTESY POLITE SOCIETY (Enw gwaith)
- CAMPAIGN FOR COURTESY (Enw blaenorol)
- THE POLITE SOCIETY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.12k | £8.17k | £10.98k | £1.53k | £1.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.54k | £3.05k | £8.25k | £2.08k | £1.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 06 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 06 Mawrth 2020 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 10 MAY 1989 AS AMENDED ON 20 SEPTEMBER 2005 AND 22 MAY 2010
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY. IN PARTICULAR THE SOCIETY IS FOUNDED TO ADVANCE THE EDUCATION OF MEMBERS OF THE PUBLIC OF ALL AGES AND WALKS OF LIFE IN RESPECT FOR OTHER PEOPLE, GOOD MANNERS, AND COURTEOUS AND CONSIDERATE BEHAVIOUR GENERALLY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window