THE ASSOCIATION OF VEHICLE RECOVERY OPERATORS' BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty by the provision of financial assistance to members of the Association of Vehicle Recovery Operators, their families and their employees and their families For the promotion of such other charitable purposes as the trustees shall think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
- Ireland
Llywodraethu
- 24 Awst 1989: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIC HAMMOND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Eilis Margaret Murray | Ymddiriedolwr | 31 October 2016 |
|
|
||||
Eamon Kelly | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
JEFFREY BUNGEY | Ymddiriedolwr | 16 November 2011 |
|
|
||||
NIGEL DAVID KILBURN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.99k | £14.12k | £7.90k | £10.30k | £3.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.54k | £2.76k | £15.46k | £9.40k | £19.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Medi 2023 | 318 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Ionawr 2022 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 MARCH 1989, AS AMENDED BY RESOLUTION 30 JUNE 2009.
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF VEHICLE RECOVERY OPERATORS, THEIR FAMILIES, AND THEIR EMPLOYEES AND THEIR FAMILIES OR OF ANY OTHER ASSOCIATION TO WHICH ANY RECONSTRUCTION OR AMALGAMATION, THE GOOD-WILL AND ASSETS OF THE ASSOCIATION OF VEHICLE RECOVERY OPERATORS MAY BE TRANSFERRED & THEIR FAMILIES. B) FOR THE PROMOTION OF SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 Saturn Close
Leighton Buzzard
LU7 3UU
- Ffôn:
- 01525383484
- E-bost:
- bwwfca@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window