Hanes ariannol THE E H SMITH CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 328313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £450.41k | £414.70k | £16.03k | £833.07k | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.64k | £222.71k | £348.71k | £357.67k | £547.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £817.80k | £1.00m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £15.28k | £20.07k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £355.78k | £539.83k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.89k | £8.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £853 | £5.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £354.93k | £534.78k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £1.89k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.