Hanes ariannol THE BLUEBELL TRUST

Rhif yr elusen: 328360
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/10/2020 03/10/2021 03/10/2022 03/10/2023 03/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.63k £3.01k £2.36k £1.82k £1.90k
Cyfanswm gwariant £5.10k £1.58k £3.14k £1.50k £2.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A