Hanes ariannol THE OTAGO UNIVERSITY TRUST

Rhif yr elusen: 328373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £870.88k £2.46k £1.55m £4.58k £8.34k
Cyfanswm gwariant £847.73k £29.57k £1.56m £3.15k £7.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £856.69k N/A £1.55m N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £14.17k N/A £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £21 N/A £18 N/A N/A
Incwm - Arall £0 N/A £3.60k N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £1.55m N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £829.72k N/A £1.56m N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £17.42k N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £829.72k N/A £1.56m N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 N/A N/A
Gwariant - Arall £585 N/A £0 N/A N/A