ST JAMES CHRISTIAN WORKERS' TRUST

Rhif yr elusen: 328398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The activity of the Trust is to advance the Christian Religion by employing and/or contributing towards the support of a Christian worker or workers, working within the Parish of St. James, Audley. Providing living accommodation or paying or contributing towards the costs and expenses of providing living accommodation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £16,684
Cyfanswm gwariant: £18,214

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Hydref 1989: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kerry Jane Boughey Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
Trevor Percival Carman Ymddiriedolwr 24 March 2023
THE CHRISTIAN WORKERS' TRUST
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
STEPHEN PRATT Ymddiriedolwr 22 December 2022
THE CHRISTIAN WORKERS' TRUST
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
ANNETTE DIANE BEECH Ymddiriedolwr 22 December 2022
THE CHRISTIAN WORKERS' TRUST
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
Susan Taylor Ymddiriedolwr 20 December 2022
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES THE GREAT, AUDLEY IN THE DIOCESE OF LICHFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHRISTIAN WORKERS' TRUST
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr
MARIE SMITH Ymddiriedolwr 20 December 2022
Dim ar gofnod
Dr PETER ARTHUR THOMAS Ymddiriedolwr
THE CHRISTIAN WORKERS' TRUST
Derbyniwyd: 42 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £43.49k £43.86k £52.15k £44.08k £16.68k
Cyfanswm gwariant £52.63k £38.17k £48.75k £52.16k £18.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 14 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 02 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 02 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 06 Mehefin 2024 312 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 06 Mehefin 2024 312 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 30 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 30 Gorffennaf 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 07 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 07 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
1 Wilbrahams Walk
Audley
Stoke-on-Trent
ST7 8HL
Ffôn:
01782721686
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael