Hanes ariannol THE VARDY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 328415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.03m | £2.23m | £3.10m | £1.24m | £1.46m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.03m | £2.36m | £5.83m | £2.93m | £2.90m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.00m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £1.42m | £426.50k | £552.39k | £538.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £2.00m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £781.07k | £806.50k | £669.11k | £683.67k | £917.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.57m | £2.22m | £5.69m | £2.81m | £2.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.44k | £138.40k | £143.51k | £117.05k | £96.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.51k | £7.20k | £7.20k | £7.50k | £7.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.44m | £1.77m | £5.40m | £2.62m | £2.78m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £133.44k | £138.40k | £143.51k | £117.05k | £96.08k | |
|
Gwariant - Arall | £324.60k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.