PALLE MOELLER FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable purposes in education training medical health & sports for deserving ugandans thorugh a committee of vouluntary members submiting and selecting deserving cases to attend to.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Uganda
Llywodraethu
- 02 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorothy Moeller | Cadeirydd | 16 June 2015 |
|
|
||||
Micheal Lumu Moeller | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.05k | £57.39k | £88.14k | £51.22k | £69.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.30k | £60.82k | £54.20k | £40.11k | £262.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 07 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 10 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ALL SUBJECTS OF LEARNING INCLUDING AGRICULTURE, MEDICINE, CRAFTS, BUSINESS AND THE LIBERAL ARTS THROUGHOUT THE WORLD. 2. TO RELIEVE POVERTY THROUGHOUT THE WORLD. 3. TO PROVIDE HOUSING AND ACCOMMODATION TO THOSE PERSONS THROUGHOUT THE WORLD WHO BY VIRTUE OF THEIR CIRCUMSTANCES ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES. 4. TO PROMOTE PUBLIC HEALTH THROUGH THE PROVISION OF HEALTH CARE TO THOSE PERSONS THROUGHOUT THE WORLD WHO BY VIRTUE OF THEIR CIRCUMSTANCES ARE IN NEED OF SUCH FACILITIES. 5. TO RELIEVE PERSONS THROUGHOUT THE WORLD WHO ARE SUFFERING HARDSHIP AS A RESULT OF DROUGHT, EARTHQUAKE, FLOOD OR OTHER NATURAL DISASTER OR WHO BY REASON OF THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS ARE IN NEED OF ASSISTANCE.
Maes buddion
SEE OBJECTS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Attenboroughs Accountants
Tower House
Tower Centre
HODDESDON
Hertfordshire
EN11 8UR
- Ffôn:
- 01992468536
- E-bost:
- MARK@DAWSONJER.COM
- Gwefan:
-
WWW.CHARITYCHOICE.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window