ymddiriedolwyr BRITISH COMMERCIAL VEHICLE MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 328539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN PATTERSON GILCHRIST | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter George Jukes | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
John Geoffrey Southworth | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Keith James Ellison | Ymddiriedolwr | 02 September 2021 |
|
|
||||
Derek Forrest | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Timothy John Haley | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Christine Lesley Melia | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Joseph Anthony McKevitt | Ymddiriedolwr | 04 October 2013 |
|
|
||||
DAVID HARVEY BENNETT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE ROBERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.