MARCHING & PERFORMING ARTS UNITED KINGDOM

Rhif yr elusen: 328541
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Marching & Performing Arts United Kingdom is a charitable organisation set up to advance the musical & performing arts education of young people throughout the United Kingdom in all aspects of performing arts, primarily but not exclusively in playing musical instruments, colour guard and dance.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023

Cyfanswm incwm: £39,354
Cyfanswm gwariant: £46,073

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mawrth 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WINTER GUARD UNITED KINGDOM (Enw gwaith)
  • WINTERGUARD UNITED KINGDOM (Enw gwaith)
  • DRUM CORPS UNITED KINGDOM (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALAN DAVID THOMPSON Cadeirydd 22 October 2006
SOUTHERN KNIGHTS PERFORMING ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
MARCHING AND PERFORMING ARTS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LEE ANTONY JEX Ymddiriedolwr 24 November 2021
THE EAST COAST ELITE BRASS AND PERCUSSION CORPS
Derbyniwyd: Ar amser
BARRY DAVIS Ymddiriedolwr 09 June 2019
MAYFLOWER PERFORMING ARTS GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
John James Fitzpatrick Ymddiriedolwr 14 January 2018
MARCHING AND PERFORMING ARTS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LEE RICHARD COURT Ymddiriedolwr 27 June 2012
Dim ar gofnod
MARK ANTHONY GUTTERIDGE Ymddiriedolwr
AVENGER PERFORMING ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
COMMUNITY COUNCIL OF LANCASHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
MARCHING AND PERFORMING ARTS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARK PETER NICHOLSON Ymddiriedolwr
THE COMPANY PERFORMANCE ENSEMBLE
Derbyniwyd: Ar amser
NORTHERN ACADEMY OF PERFORMING ARTS
Derbyniwyd: Ar amser
COMMUNITY ACTION BRADFORD & DISTRICT LTD.
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £105.13k £44.04k £3.77k £29.53k £39.35k
Cyfanswm gwariant £58.16k £43.54k £3.31k £39.16k £46.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2023 06 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2023 06 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2021 07 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2020 15 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Hydref 2019 15 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Hydref 2019 15 Ionawr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 ERIDGE ROAD
HOVE
BN3 7QD
Ffôn:
08444877633