THE CAROLINE WALKER TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal activity of the Trust in the year under review was the improvement of public health by means of good food. The Trust is a charitable body and was established in 1989 to continue the work of Caroline Walker in her spirit, and in particular to protect the quality of food. The work of the Trust is dependent on revenue from book publishing, report sales, donations and grants
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Ebrill 1990: Cofrestrwyd
- C W T (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATHLEEN DAWN LEWIS MBA, RNutr | Cadeirydd | 12 January 2017 |
|
|||||
Catherine Zephir | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Catherine Lippe | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Rebecca Stevens | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Dr Rana Conway | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Kathryn Styles | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Carly Atkinson | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.10k | £3.41k | £2.14k | £26.81k | £5.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.18k | £4.57k | £3.85k | £5.53k | £32.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £24.75k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 25 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 26 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 25 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 07 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11/10/1989 AS AMENDED BY DEED DATED 02/12/1991 AS AMENDED BY DEED DATED 15/09/1995 AS AMENDED BY DEED DATED 24/02/2004 AS AMENDED BY DEED DATED 07/12/2005 AS AMENDED BY DEED DATED 10/12/2013 as amended on 16 May 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE PUBLIC HEALTH AND IN PARTICUALR (THOUGH WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) TO PROTECT THE QUALITY OF FOOD FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
83 WOODFORD ROAD
LONDON
E18 2EA
- Ffôn:
- 02085329012
- E-bost:
- info@cwt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window