THE ABRAHAM AND SARAH FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To obey and carry out God's commission according to the Bible. To focus on Jesus - the Creator. To teach the young to walk with God as Abraham did. One of the first things that a child learns to do is walk. Work comes afterwards. To rush into work before we have learned to walk is a reversal of God's order. To be ignorant of God has a profound influence on the way we think, work, and live our enti
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Llundain Fwyaf
- Ghana
- Nigeria
- Unol Daleithiau
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 12 Ebrill 1990: Cofrestrwyd
- 03 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
- 02 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 14 Chwefror 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2008 | 30/06/2009 | 30/06/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £340 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £340 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 26 MARCH 1990
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROMOTION OF RESEARCH AND THE PUBLICATION OF THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH CONCERNING (I) GOOD RACE RELATIONS AND THE PROMOTION THEREOF (II) CHRISTIAN DOCTRINE WITH PARTICULAR APPLICATION TO INDIVIDUAL RESPONSIBILITY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window