THE CENTRE FOR FUN AND FAMILIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Centre for Fun & Families is a voluntary organisation that has pioneered and developed a range of group work programmes to help parents who are having behaviour difficulties with their children or young people. Our programmes meet the needs of a diverse range of parents and young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Hydref 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1128547 Heads Up Leicester Limited
- 17 Mai 1990: Cofrestrwyd
- 14 Hydref 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £459.64k | £399.10k | £380.00k | £465.89k | £282.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £453.45k | £455.93k | £439.65k | £479.04k | £277.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 22 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 24 Medi 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 17 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 24 Medi 2008 | 237 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 16 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 20 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 20 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 31 Gorffennaf 2006 | 181 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 31 Gorffennaf 2006 | 181 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 MAY 1990.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE FAMILIES AND THE PUBLIC IN BETTER STANDARDS OF CHILDCARE, THE IMPORTANCE OF SOUND RELATIONS BETWEEN PARENTS AND CHILDREN FOR THE MAINTENANCE AND ENRICHMENT OF FAMILY LIFE AND GOOD INTERPERSONAL COMMUNICATION BETWEEN ADULTS AND CHILDREN PARTICULARLY, THOUGH NOT EXCLUSIVELY WITHIN FAMILIES, AND TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION AND WELFARE OF FAMILIES AND THEIR MEMBERS, BEING IN NEED BY REASON OF THEIR CIRCUMSTANCES, OR THEIR PHYSICAL, EMOTIONAL OR SPIRITUAL STATE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window