THE KINGDOM TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Donations to charities with aims supported by the Kingdom Trust
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 24 Gorffennaf 1990: Cofrestrwyd
- 03 Mehefin 2009: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2004 | 05/04/2005 | 05/04/2006 | 05/04/2007 | 05/04/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.94k | £8.77k | £2.03k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.80k | £11.25k | £1.90k | £179 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2008 | 18 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2007 | 14 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2006 | 29 Rhagfyr 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2005 | 10 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2005 | 10 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2004 | 10 Rhagfyr 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 23 FEBRUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF RELIGION, ADVANCEMENT OF EDUCATION, RELIEF OF POVERTY, OF FOR OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY. FOR FURTHER DERTAILS SEE CLAUSE 2 OF THE TRUST DEED.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window