Hanes ariannol QUEEN MARY'S NURSERY
Rhif yr elusen: 1061255
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | 30/09/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £394.54k | £433.06k | £546.99k | £518.57k | £499.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £430.46k | £439.99k | £451.68k | £473.43k | £466.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £229 | £2.90k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £6 | £383 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £543.85k | £514.31k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £2.51k | £982 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £395 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £428.65k | £430.42k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.23k | £9.24k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £389 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £17.79k | £33.39k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.