Hanes ariannol MIND IN THE VALE OF GLAMORGAN

Rhif yr elusen: 1066411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £381.40k £483.85k £626.86k £598.04k £612.21k
Cyfanswm gwariant £366.41k £417.38k £549.55k £663.02k £587.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £96.12k £67.50k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £349.66k £424.42k £513.22k £96.12k £502.68k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £23.05k £21.08k £21.85k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £533.23k £100.07k £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £70.58k £476.89k £502.68k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £87.68k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £525.90k £631.20k £445.00k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £23.66k £1.38k £1.46k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £4.84k £0 £11.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £30.44k £141.24k