ymddiriedolwyr MIND IN THE VALE OF GLAMORGAN
Rhif yr elusen: 1066411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN CANNING | Cadeirydd | 27 June 2012 |
|
|
||||
Dr Kerry Doherty | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Jeremy Lewis | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
CHRISTINE WINDLE | Ymddiriedolwr | 02 June 2016 |
|
|
||||
Dr MARTIN COLEMAN | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|
||||
SAMANTHA JANE REYNOLDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.