Hanes ariannol SUTTON VINEYARD

Rhif yr elusen: 1061363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £599.18k £641.16k £647.05k £584.15k £592.16k
Cyfanswm gwariant £592.23k £525.60k £591.91k £672.34k £606.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £12.71k £30.12k N/A £30.84k
Incwm o roddion a chymynroddion £565.24k £637.50k £629.44k £551.45k £551.07k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £33.94k £3.66k £17.03k £31.70k £38.52k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £269 £898
Incwm - Arall £0 £0 £583 £736 £1.67k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £591.75k £525.60k £591.91k £672.34k £606.56k
Gwariant - Ar godi arian £481 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £4.20k £4.76k £3.60k £3.60k £3.78k
Gwariant - Sefydliad grantiau £63.03k £74.87k £86.86k £90.74k £59.84k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0