ymddiriedolwyr KEYCHANGE CHARITY
Rhif yr elusen: 1061344
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Madeline Thomson | Cadeirydd | 26 November 2020 |
|
|||||||||
Ian Micheal Bird | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||||||
Stefan Cantore | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||||||
Rebecca Stockman | Ymddiriedolwr | 07 August 2019 |
|
|
||||||||
NICHOLAS CHARLES JOHNSON | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|||||||||
Nicholas Leggett | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|||||||||
Selina Lau | Ymddiriedolwr | 25 July 2018 |
|
|
||||||||
Mr Tim Roberts | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|||||||||
AYUB KHAN | Ymddiriedolwr | 28 February 2018 |
|
|
||||||||
Timothy Cotterall | Ymddiriedolwr | 17 February 2015 |
|
|
||||||||
ROSEMARY JOY MILNER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.