Hanes ariannol WEETON HONEYPOT UNDER 5'S CENTRE

Rhif yr elusen: 1061700
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 321 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £100.76k £100.14k £103.32k £96.85k £82.18k
Cyfanswm gwariant £97.81k £94.20k £93.96k £84.19k £68.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A