Hanes ariannol WILMSLOW PREPARATORY SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 525924
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £930.29k | £795.03k | £788.21k | £1.07m | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £1.06m | £927.65k | £991.85k | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £61.54k | £50.76k | £40.24k | £75.63k | £62.26k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £79.18k | £75.07k | £56.38k | £66.27k | £65.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £848.93k | £718.76k | £731.18k | £1.00m | £1.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.17k | £1.21k | £653 | £264 | £2.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.06m | £927.65k | £991.85k | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.60k | £7.90k | £7.95k | £8.65k | £8.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.