ymddiriedolwyr DORSET GUIDE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1061378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eleanor Jeram | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Catherine Sarah Ramsden | Ymddiriedolwr | 21 January 2024 |
|
|
||||
Deborah Alice Boyer | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Amy Knight | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
SALLY CHURCHILL | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Teresa Claire Fisher | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
Christine Kemp | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
ANGELA SUSAN ORTON | Ymddiriedolwr | 22 January 2021 |
|
|
||||
Claire Helen Hohne | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|||||
Lisa Upward | Ymddiriedolwr | 30 June 2019 |
|
|
||||
CHRIS THORNTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.