COTSWOLD OWL RESCUE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity offers help and advise about owl habitat, welfare and rehabilitation. The charity educates the wider community on rehabilitation. We do not have a sanctuary, but recovery avaries at home prior to the re-release of wild owls. We are always available to give advise on the phones. We continue to work with 'Cotswold Falconry Centre'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 09 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
- 01 Ebrill 2020: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- TWO HOOTS (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £999 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 17 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 23 Rhagfyr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 10 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5 FEBRUARY 1997, DEEDS OF VARIANCE DATED 13 JULY 1998 AND 9 NOVEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF AND PROTECTION OF SICK AND INJURED NATIVE BRITISH OWLS BY THE MAINTENANCE AND PROVISION OD SUCH FACILITIES AND ASSISTANCE FOR THEIR TREATMENT AND TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN OWL HUSBANDRY, CONSERVATION AND PRESERVATION
Maes buddion
GLOUCESTERSHIRE AND OXFORDSHIRE WITH A PREFERENCE FOR COTSWOLD DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window