EAST ANGLIAN BRASS BAND ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Each year a Spring Festival is held. This is either a contest in which bands perform a short concert, or a solo & quartet contest, or a sectional workshop and an evening concert performed by one of the top brass bands in the country. The Charity also holds an annual training day for brass players of all ages & abilities. The tutors are players/conductors from the top brass bands in the country.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Norfolk
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 09 Mehefin 1997: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YVONNE OWERS | Cadeirydd | 12 November 2016 |
|
|
||||
Carole Jean Carman | Ymddiriedolwr | 18 November 2023 |
|
|
||||
Colin Mark Wilson | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Deborah Anne Kemp | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
JANE BUSSEY | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
LINSAY LAVER | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
||||
MARGARET WHILEY | Ymddiriedolwr | 31 March 2012 |
|
|||||
CHRISTINE DIANNE WADE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
STEPHEN WADE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.88k | £8.42k | £6.44k | £14.86k | £5.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.25k | £7.81k | £8.82k | £10.98k | £10.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £450 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 05 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH MAY 1997 AS AMENDED 6TH NOVEMBER 1999
Gwrthrychau elusennol
TO MAINTAIN IMPROVE AND DEVELOP PUBLIC EDUCATION IN THE APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND FESTIVALS AND TO CO-ORDINATE TRAINING OF INDIVIDUAL BAND MEMBERS BY PRESENTING MASTERCLASSES COURSES AND OTHER TUTORIALS.
Maes buddion
SUFFOLK
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 RYDAL CLOSE
STOWMARKET
IP14 1QX
- Ffôn:
- 01449672600
- E-bost:
- administration@eabba.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window