Hanes ariannol CARMARTHEN DOMESTIC ABUSE SERVICES LTD
Rhif yr elusen: 1064046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £415.04k | £372.42k | £495.97k | £564.51k | £704.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £418.86k | £383.93k | £457.50k | £522.49k | £599.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £219.61k | N/A | £138.81k | £258.66k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £211.82k | £29.43k | £29.93k | £370.42k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £221.19k | £334.60k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £1.50k | £6.26k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £341.73k | £362.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £94 | £1.33k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £216.76k | £330.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £516.84k | £598.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £5.65k | £603 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.77k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.