Hanes ariannol SUTTON BOROUGH CITIZENS' ADVICE BUREAUX

Rhif yr elusen: 1061654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.60m £1.73m £1.77m £1.70m £1.79m
Cyfanswm gwariant £1.62m £1.68m £1.76m £1.70m £1.81m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £481.10k £517.06k £511.73k £345.25k £443.19k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £38.50k £517.06k £511.73k £73.04k £184.83k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.00k £0 £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.60m £1.73m £1.76m £1.70m £1.79m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £812 £0 £75 £1.85k £2.76k
Incwm - Arall £0 £1.52k £908 £0 £3.41k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.62m £1.68m £1.76m £1.68m £1.80m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £11.01k £11.33k
Gwariant - Llywodraethu £7.86k £4.12k £4.84k £3.96k £3.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0