ymddiriedolwyr BRIGHTON HOVE AND WEST SUSSEX DEAF CHILDREN'S SOCIETY
Rhif yr elusen: 1061540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebekah Rhodes | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Georgina Bond | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
Melanie Ling | Ymddiriedolwr | 05 September 2021 |
|
|
||||
KAREN HILL | Ymddiriedolwr | 23 February 2017 |
|
|
||||
JUSTINE GODDARD | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|
||||
PETER PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 12 July 1997 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.