Hanes ariannol FAMILY FRIENDS FOR FIVES TO ELEVENS
Rhif yr elusen: 1067211
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.37k | £67.43k | £66.85k | £60.80k | £49.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.10k | £66.37k | £74.07k | £78.84k | £68.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £22.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.