CHURCH & SCHOOL CHRISTIAN OUTREACH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advancement of the Christian faith amongst children and young people in schools, colleges and other educational establishments. To advance education in accordance with Christian principles in the United Kingdom and elsewhere. To encourage churches to respond to the needs of young people in the teaching and demonstration of the Christian faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 29 Ebrill 1997: Cofrestrwyd
- C.A.S.C.O.T. (Enw gwaith)
- CASCOT (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark McLoed | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
SAUL HICKEY | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
||||
Kerin Sadler | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.10k | £16.78k | £15.27k | £14.45k | £7.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.25k | £17.32k | £15.10k | £14.70k | £8.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 21 Mai 2024 | 111 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25 FEBRUARY 1997
Gwrthrychau elusennol
A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE HERETO PARTICULARLY (THOUGH NOT EXCLUSIVELY) AMONGST CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCHOOLS COLLEGES AND OTHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OR OTHERWISE IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT AND TO PROMOTE THE SAME IN AND AMONGST CHURCHES AND OTHER CHRISTIAN ORGANISATIONS. B) TO ADVANCE EDUCATION IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Ramsgreave Close
Bury
BL9 9NL
- Ffôn:
- 01617974306
- E-bost:
- Kerin.sadler3045@ntlworld.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window