Hanes ariannol ALANBROOKE NURSERY

Rhif yr elusen: 1062234
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £125.14k £100.27k £92.74k £122.54k £100.36k
Cyfanswm gwariant £115.93k £93.87k £90.77k £110.50k £95.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £48.10k N/A N/A £28.23k £26.90k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £36.33k N/A N/A