Hanes ariannol CATTERICK GARRISON PRE-SCHOOL GROUP

Rhif yr elusen: 1061698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £360.30k £291.11k £245.62k £245.35k £334.05k
Cyfanswm gwariant £367.60k £282.95k £259.40k £240.38k £277.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £35.36k £3.71k N/A £59.27k