Hanes ariannol BENTHAM UNDER FIVES CENTRE
Rhif yr elusen: 1062017
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.12k | £107.30k | £117.33k | £91.25k | £102.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.82k | £109.35k | £117.84k | £99.20k | £94.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.