Dogfen lywodraethu PRIMARY SCIENCE TEACHING TRUST
Rhif yr elusen: 1064864
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 02/04/1997 AS AMENDED ON 22/09/1997 AS AMENDED ON 12/12/1997 AS AMENDED ON 12/07/2012 AS AMENDED ON 22/07/2012 as amended on 16 Jan 2019
Gwrthrychau elusennol
TO HELP IMPROVE IN BRITAIN THE EDUCATION AND / OR TRAINING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND / OR THE EDUCATION AND / OR TRAINING OF THOSE RESPONSIBLE FOR TEACHING CHILDREN AND YOUNG PEOPLE IN SCIENCE AND RELATED SUBJECTS WITH PARTICULAR REGARD TO PRIMARY SCHOOL TEACHING.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BRITAIN
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.